Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Bibranche | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2022-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-01 Statstidende Dekret
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-29 fjernes Direktion: Claus Rosensparre (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 280.107,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Gordon Philip Mazza (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Gordon Philip Mazza (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Binavne: Small Craft Distillery ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Vedtægter: 2020-10-14 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2020-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundslevvej 141, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2019-05-04 tilføjes Hjemmeside: www.munkebobrewery.com (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2019-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: office@munkebobrewery.com (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 tilføjes Binavne: Munkebo Brewery ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: UAB JL Invest (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Claus Rosensparre, ACARION HOLDING ApS, AH Holding 2016 ApS, Esven Holding ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Rosensparre (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Lauri Andrei Löfveblad (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-01-15 fjernes Reelle ejere: Kate Esther Turch, Kim Turch (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Direktion: Claus Rosensparre (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2017-06-28 fjernes Direktion: Kim Turch (direktør) (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-24 tilføjes Direktion: Kim Turch (direktør) (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-02-24 fjernes Direktion: Claus Rosensparre (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 246.494,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-02-16 tilføjes Legale ejere: ACARION HOLDING ApS, AH Holding 2016 ApS, Esven Holding ApS, Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-16 fjernes Legale ejere: LJENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-15 fjernes Legale ejere: AH Holding 2016 ApS, Esven Holding ApS, ACARION HOLDING ApS, Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-16 tilføjes Reelle ejere: Kate Esther Turch, Kim Turch (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-16 tilføjes Vedtægter: 2017-02-16 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: Claus Rosensparre (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Legale ejere: Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-10-25 fjernes Legale ejere: Claus Rosensparre (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundslevvej 141, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Claus Rosensparre (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bryggeribranchen, herunder at forestå handel og service samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 60.800,00 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: Munkebo Mikrobryg ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Stiftere: Claus Rosensparre (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Claus Rosensparre, AH Holding 2016 ApS, Esven Holding ApS, ACARION HOLDING ApS, LJENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-26)