Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-18 tilføjes Hjemmeside: www.arkisafe.dk (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: arkisafe@arkisafe.dk (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-11-16 tilføjes Bestyrelse: Julie Nørly Løvenskjold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Michael Steen Mannsbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Steen Mannsbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Direktion: Cornelia Løvenskjold (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-18 fjernes Direktion: Morten Løvenskjold (direktør) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-17 tilføjes Reelle ejere: Cornelia Løvenskjold (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-17 fjernes Reelle ejere: Morten Løvenskjold (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: Arkisafe ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 fjernes Navne: Arkisafe IVS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: THEASOFIE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2016-10-01 fjernes Legale ejere: Morten Løvenskjold (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Morten Løvenskjold (direktør) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg og konsulentydelser indenfor specialprodukter, som møbler og indretning til sundhedssektoren og psykiatrien (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 671,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: Morten Løvenskjold (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Arkisafe IVS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Løvenskjold (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: Morten Løvenskjold (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-30)