Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 24, 4. th., 1964 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 44, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 44, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 7, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Kookeries ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Kookeries IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 7, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 18, 1., 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 18, 1., 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-14 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Steffen Kohl Svegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Steffen Kohl Svegaard (formand) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Steffen Kohl Svegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Steffen Kohl Svegaard (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-10 tilføjes Reelle ejere: Steffen Kohl Svegaard (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kohl Svegaard (formand) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Steffen Kohl Svegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen.kohl@gmail.com (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at formidle online kontakt mellem købere og sælgere af overskydende madvarer fra private husholdninger. (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Navne: Kookeries IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Stiftere: Steffen Kohl Svegaard (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)