Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Reelle ejere | Børsnoteret | Formål | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-10-02 tilføjes Binavne: Expedit a/s (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-13 tilføjes Navne: Wanzl Nordic A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Navne: EXPEDIT A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-13 tilføjes Vedtægter: 2023-09-13 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-20 tilføjes Legale ejere: Gottfried Rudolf Wanzl, Rudolf Wanzl (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Henriette Træholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Bent Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-11 tilføjes Direktion: Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-05-11 fjernes Direktion: Carsten Tønnes (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-30 fjernes Bestyrelse: Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig (formand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Bestyrelse: Andreas Ruben Starzmann (formand) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-11-23 fjernes Bestyrelse: Markus Bergmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-11-23 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Direktion: Carsten Tønnes (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-06-15 fjernes Direktion: Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Markus Bergmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Bernhard Renzhofer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-02-08 tilføjes Direktion: Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Carsten Rønde (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig (formand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Ib Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 tilføjes Bestyrelse: Markus Bergmann (næstformand) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-05-27 fjernes Bestyrelse: Gottfried Wanzl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Carsten Rønde (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Direktion: Mikael Wædeled Sigvardsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Mikael Wædeled Sigvardsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Steen Agerbo Bødtker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-21 tilføjes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-04-20 fjernes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Reelle ejere: Rudolf Wanzl, Gottfried Rudolf Wanzl (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-04-19 tilføjes Børsnoteret: false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-04-18 fjernes Børsnoteret: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: RW Finanz AG, Walter Manser AG (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-13 tilføjes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-01-13 fjernes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-12 fjernes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-10 tilføjes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-10 fjernes Legale ejere: VR-Bank Donau-Mindel eG (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-09 fjernes Legale ejere: Wanzl GmbH & Co. KGaA (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Binavne: EM RETAIL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-29 tilføjes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og industrivirksomhed i ind- og udland samt investering som efter bestyrelsens skøn er forenelig med de øvrige aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2014-04-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to andre medlemmer af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen, der ikke samtidig er medlem af direktionen, i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bernhard Renzhofer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2013-04-24 fjernes Bestyrelse: Hans-Jürgen Johannes Sattler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-26 tilføjes Bestyrelse: Gottfried Wanzl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-26 fjernes Bestyrelse: Peter Wetzstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 fjernes Bestyrelse: Steen Agerbo Bødtker (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Steen Agerbo Bødtker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-31 fjernes Direktion: Uffe Morten Færch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen, Niels David Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2008-03-01 fjernes Bestyrelse: Bent Holm (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-19 tilføjes Bestyrelse: Bent Holm (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 fjernes Bestyrelse: Evald Frede Gregersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-19 tilføjes Revisor: Niels David Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-27 tilføjes Bestyrelse: Steen Agerbo Bødtker (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-27 fjernes Bestyrelse: Gottfried Rudolf Wanzl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-14 fjernes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-21 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-30 fjernes Bestyrelse: Heine Stender Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-13 tilføjes Direktion: Uffe Morten Færch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-22 fjernes Direktion: Paul Henrik Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-12 tilføjes Bestyrelse: Gottfried Rudolf Wanzl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-12 fjernes Bestyrelse: Poul Vesterbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-26 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jürgen Johannes Sattler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-26 fjernes Bestyrelse: Hermann Frieder Schäuble (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-26 tilføjes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-15 fjernes Direktion: Niels Thyge Hvas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: expedit@expedit.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: expedit@expedit.dk (offentliggjort 2000-04-01)