Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bottomline Bureau ApS. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-11-10)
Den 2018-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3. a., 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-11-10)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Torben Lønne Holding IVS, NUMBERS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 fjernes Legale ejere: KRESTIAN KROGSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Torben Lønne Holding IVS, NUMBERS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 fjernes Bestyrelse: Krestian Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-06 tilføjes Direktion: Nicolai Mørkeberg Lønne (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Direktion: Krestian Krogsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3. a., 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-11-10)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3. a., 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3. a., 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-05-27 tilføjes Bestyrelse: Krestian Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Krestian Krogsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-27 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 51.900,00 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: Torben Lønne Holding IVS, NUMBERS HOLDING ApS, KRESTIAN KROGSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: Bottomline Group ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Overbeck Lønne, Nicolai Mørkeberg Lønne (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Stiftere: Torben Lønne Holding IVS, NUMBERS HOLDING ApS, KRESTIAN KROGSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-27)