Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 20.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Ernst-Sunne | 11.07.2019 | 20.04.2023 | direktør |
Steen Hindsgavl Hansen | 23.12.2016 | 11.07.2019 | direktør |
Tom Gunnar Høeg | 27.05.2016 | 11.11.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arne Nørgaard | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bue | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hvejsel | 18.10.2023 | formand |