Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejbæk Søvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2016-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: The Monocular ApS. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: The Monocular ApS. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: The Monocular ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAVEA TECHNOLOGIES GROUP ApS. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2024-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Monocular ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnevangen 49, 2840 Holte (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnevangen 49, 2840 Holte (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@themonocular.com (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Revisor: JVBM Revision ApS Godkendte revisorer (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Jacob Birkjær Boll (direktør) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-27 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: Jacob Birkjær Boll (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: JBB Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Reelle ejere: Jacob Birkjær Boll (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-27 tilføjes Revisor: JVBM Revision ApS Godkendte revisorer (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-27 tilføjes Stiftere: Jacob Birkjær Boll (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-27)