Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-09-19 tilføjes Vedtægter: 2023-09-19 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Batting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Batting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-23 tilføjes Direktion: Thomas Mau (direktør) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 fjernes Direktion: Jesper Batting (direktør) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Mette Ullersted Holding ApS, Denrica Holding ApS, Ide Arkitekten ApS, Mauhaus ApS, JB NORGO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: HAUGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Batting (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Jeppe Haugstrup, Jesper Batting (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: JB NORGO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Batting (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: HAUGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2018-10-23 fjernes Legale ejere: JH NORGO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 143, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Jesper Batting (direktør) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og investering, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-27 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: JH NORGO HOLDING ApS, JB NORGO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: JBJH Invest ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Reelle ejere: Jesper Batting, Jeppe Haugstrup (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Stiftere: JH NORGO HOLDING ApS, JB NORGO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-27)