Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Dekret | xbrl | Formål | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Revisor | Kapital | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Navne: FG 2024 ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Navne: Friday Group ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Vedtægter: 2024-02-13 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CC 2024 ApS. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ITF 2024 ApS. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KNABRO 5 ApS. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: CocktailCompany ApS. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURATIONSSELSKABET STS ApS. (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2022-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Skolegade 26 ApS. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skolegade 26 ApS. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2024-02-16 Statstidende Dekret
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber inden for restaurationsbranchen, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Kevin Mørkvig Bjerring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-04-30 fjernes Bestyrelse: Niels Gade-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: KBD 2019 ApS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Gade-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-09-29 fjernes Bestyrelse: Niels Gade-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-26 fjernes Bestyrelse: Kristian Bjerre-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 95.601,55 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 81.356,00 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bjerre-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-10-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Christian Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.606,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2020-10-05 fjernes Reelle ejere: Martin Birkholm Wiuff (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-10-04 fjernes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-10-05 tilføjes Vedtægter: 2020-10-05 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Morph Capital II A/S, Perceval ApS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-08-18 fjernes Legale ejere: Perceval ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-07-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem . (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 78.356,00 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Perceval ApS, KBD 2019 ApS, KBC2013 ApS, Martin Wiuff Invest ApS, SIMPSON CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: KBC2013 ApS, Martin Wiuff Invest ApS, LASSE SKOV HOLDING ApS, KBD 2019 ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Keld Kruse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 55.556,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-05-23 tilføjes Legale ejere: KBD 2019 ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-05-22 fjernes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Martin Wiuff Invest ApS, LASSE SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: TEND ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Birkholm Wiuff (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: LASSE SKOV HOLDING ApS, Martin Wiuff Invest ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 65, 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Winberg (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Keld Kruse (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Bestyrelse: Keld Kruse (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Martin Birkholm Wiuff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-01-31 tilføjes Vedtægter: 2017-01-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-01-31 fjernes Bestyrelse: Jackie Phillip Michelsen (formand) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-17 tilføjes Navne: Friday Group ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-11-16 fjernes Navne: KKLM Holding ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 tilføjes Vedtægter: 2016-11-17 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 65, 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2016-05-23 tilføjes Bestyrelse: Jackie Phillip Michelsen (formand) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-05-23 tilføjes Direktion: Kevin Mørkvig Bjerring (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber inden for restaurationsbranchen, samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-23 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: LASSE SKOV HOLDING ApS, Martin Wiuff Invest ApS, TEND ApS, KBC2013 ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Navne: KKLM Holding ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2016-05-23 tilføjes Stiftere: TEND ApS, Martin Wiuff Invest ApS, LASSE SKOV HOLDING ApS, KBC2013 ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og ét bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-26)