Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-06-06 fjernes Navne: REVISIONSKONTORET I SKIVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 81, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Revisor: Direktør Svend Aage Busk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-05 fjernes Bestyrelse: Tove Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-05 fjernes Direktion: Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er revision og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, der sædvanligvis udføres af statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-07 tilføjes Vedtægter: 1984-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 81, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Bestyrelse: Tove Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Direktion: Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Navne: REVISIONSKONTORET I SKIVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Revisor: Direktør Svend Aage Busk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)