Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Bestyrelse: Michael Lynenskjold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Direktion: Michael Lynenskjold (direktør) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Legale ejere: IESenergy A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Navne: Brande Energicentral ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes ObligatoriskEmail: ml@IESenergy.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Reelle ejere: Carlo Siebert, Michael Lynenskjold (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Stiftere: IESenergy A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 2, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-01-04 tilføjes ObligatoriskEmail: ml@IESenergy.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-01-03 fjernes ObligatoriskEmail: cs@iesenergy.dk (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-22 tilføjes ObligatoriskEmail: cs@iesenergy.dk (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-09-21 fjernes ObligatoriskEmail: CS@IESenergy.dk (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-18 tilføjes Direktion: Michael Lynenskjold (direktør) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-09-18 fjernes Direktion: Niels Kristian Friis Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-18 tilføjes Vedtægter: 2017-09-18 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-09-18 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Friis Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 2, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Friis Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Niels Kristian Friis Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fjernvarmeproduktion i Ikast-Brande Kommune (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: IESenergy A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Brande Energicentral ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes ObligatoriskEmail: CS@IESenergy.dk (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Carlo Siebert, Michael Lynenskjold (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: IESenergy A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-11)