Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Mads Bjerre Holding ApS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: VR1294 ApS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Tonny Nees (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Kim Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-07 tilføjes Legale ejere: Jan Korsgaard (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-07 fjernes Legale ejere: WINDGAIN-2013 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-03 tilføjes Bestyrelse: Kim Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-03-03 fjernes Bestyrelse: Kim Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-03-03 tilføjes Direktion: Kim Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-03-03 fjernes Direktion: Tonny Nees (direktør) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Erling Bech Poulsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 fjernes Direktion: Jørgen Poulsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-09-15 tilføjes Legale ejere: KØLHEDE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-15 fjernes Legale ejere: SBJ HOLDING LEMVIG ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HB REVISION JES BYSKOV MICHAEL HONORE (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: PETER SCHJØTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: VESTJYSK . SMEDE . VVS . BLIK A/S (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: PETER SCHJØTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 42, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 42, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 42, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Jørgen Poulsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være deltager i Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: PETER SCHJØTZ HOLDING ApS, VESTJYSK . SMEDE . VVS . BLIK A/S, SBJ HOLDING LEMVIG ApS, WINDGAIN-2013 HOLDING ApS, VR1294 ApS, Ib G. Jensen Holding ApS, MRM HOLDING ApS, Kim Bundgaard, PFVR-INVEST ApS, Karl Anders Kvist, LPL HOLDING ApS, JN HOLDING, LEMVIG ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Kikkenborg Invest ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Revisor: HB REVISION JES BYSKOV MICHAEL HONORE (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: WINDGAIN-2013 HOLDING ApS, VR1294 ApS, VESTJYSK . SMEDE . VVS . BLIK A/S, SBJ HOLDING LEMVIG ApS, PFVR-INVEST ApS, PETER SCHJØTZ HOLDING ApS, MRM HOLDING ApS, LPL HOLDING ApS, Kim Bundgaard, Karl Anders Kvist, JN HOLDING, LEMVIG ApS, Ib G. Jensen Holding ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktionsmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-26)