Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-19 Statstidende Dekret
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-04 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-02-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-27 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-27 tilføjes Direktion: Bjarne Søballe (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Bjarne Søballe (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-27 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 40, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 15, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@kse-ejendomme.dk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 15, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 15, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-16 tilføjes Direktion: Kim Dyhr Skotte (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-07-15 fjernes Direktion: Kim Dyhr Skotte (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Bjarne Søballe (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 15, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 40, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: KSE Group A/S (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: KSE HOLDING ApS, HASSE CHRISTENSEN HOLDING ApS, SØBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 40, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 40, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 40, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Kim Dyhr Skotte (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre fast ejendom, herunder at købe, sælge, eje og administrere fast ejendom, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: KSE HOLDING ApS, HASSE CHRISTENSEN HOLDING ApS, SØBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Bifaldet ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Kim Dyhr Skotte, Hasse Engbo Christensen, Bjarne Søballe (offentliggjort 2017-10-21)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: SØBALLE HOLDING ApS, KSE HOLDING ApS, HASSE CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)