Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgvænget 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlund 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: Ellen Marie Mølgaard Risbjerg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-16 fjernes Legale ejere: Vagn Risbjerg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Ellen Marie Mølgaard Risbjerg (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-16 fjernes Reelle ejere: Vagn Risbjerg (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-16 tilføjes Direktion: Jan Risbjerg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-16 fjernes Direktion: Vagn Risbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Reelle ejere: Vagn Risbjerg (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde værdipapirer. Selskabet er berettiget til at omplacere mindre poster af værdipapirbeholdningen, for at sikre størst mulig effektivt afkast. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Vedtægter: 2012-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlund 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlund 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-18 tilføjes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-18 fjernes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-05 tilføjes Navne: VER INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-04 fjernes Navne: HIRTSHALS FISKEINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Bestyrelse: Vagn Risbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlund 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-28 tilføjes Bestyrelse: Vagn Risbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-11-28 tilføjes Direktion: Vagn Risbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-11-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-28 tilføjes Legale ejere: Vagn Risbjerg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1975-11-28 tilføjes Navne: HIRTSHALS FISKEINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)