Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Dam Kjær Poulsen | 09.02.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ole Lomholt Poulsen | 23.05.2016 | 09.02.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Dam Kjær Poulsen | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ole Lomholt Poulsen | 09.02.2018 | formand |
Hans Jørgen Lomholt Poulsen | 22.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ole Lomholt Poulsen | 22.12.2017 | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dam Kjær Poulsen | 22.12.2017 | 08.02.2018 | formand |