Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Trine Gram Dalby | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Gram | 13.05.2016 | 30.09.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Stadil Gram Dalby | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anette Gram | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Aagaard-Svendsen | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Trine Gram Dalby | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Nielsen | 13.05.2016 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |