Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Fag Garanti IVS. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Byggeeliten IVS. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Serviceassistenten IVS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Byggeeliten IVS. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skottegården 48, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Jesper Bak (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Navne: B Concern Holding IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Stiftere: Jesper Bak (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Jesper Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skottegården 48, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-05-24 tilføjes Direktion: Jesper Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Bak (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: B Concern Holding IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Stiftere: Jesper Bak (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)