Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-13 tilføjes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tesalon Tivoli ApS. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2020-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Café Forsinket ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 36, 4450 Jyderup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jais@jbwl.dk (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: Chaplin International Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 14, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: cph@chaplon.com (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: Chaplon International Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Jais Bo Westh Lauritsen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: Jais Bo Westh Lauritsen, Daniel Armbrecht-Hoortash (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jais Bo Westh Lauritsen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 14, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-11 tilføjes Direktion: Jais Bo Westh Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: cph@chaplon.com (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-11 tilføjes Legale ejere: Jais Bo Westh Lauritsen, Daniel Armbrecht-Hoortash, Konstantin Otto Westh Lauritsen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: Chaplon International Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Reelle ejere: Konstantin Otto Westh Lauritsen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2016-05-11 tilføjes Stiftere: Konstantin Otto Westh Lauritsen, Jais Bo Westh Lauritsen, Daniel Armbrecht-Hoortash (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-24)