Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 742, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-23 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: American Diner DK ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Navne: American 8541 Diner ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Reelle ejere: Laila Skovsgaard Jensen, Tommy Ørum Trendholm, Frank Ørum Riedel (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Stiftere: American Diner DK ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-08 fjernes Direktion: Tommy Ørum Trendholm (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Tommy Ørum Trendholm (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Frank Ørum Riedel (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Ørum Riedel (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 742, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Direktion: Frank Ørum Riedel (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsdrift samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-23 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: American Diner DK ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Navne: American 8541 Diner ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Reelle ejere: Laila Skovsgaard Jensen, Tommy Ørum Trendholm (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Stiftere: American Diner DK ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)