Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Ann-Dorthea Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Vestergaard Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMD INTERNATIONAL A/S. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ENFOR A/S. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Krogstrup Vindkraft I/S. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2018-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ENFOR A/S. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ENFOR A/S. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2022-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: VesOPS ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VesOPS ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Binavne: EMDFonden Investering i grønne hjerner. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-03 tilføjes Navne: Energi- og MiljøData Fonden (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-02 fjernes Navne: Fonden Energi- og Miljødata (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-03 tilføjes Vedtægter: 2023-02-03 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Christian Ingerslev Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Per Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-09-09 tilføjes Bestyrelse: Marie Cecilie Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-08 fjernes Bestyrelse: Marie Cecilie Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-24 tilføjes Vedtægter: 2022-05-24 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-04-07 tilføjes Bestyrelse: Henriette von Platen-Hallermund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-07 fjernes Bestyrelse: Kim Behnke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Marie Cecilie Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Lasse Ulrik Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Bestyrelse: Flemming Vejby Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-04-15 fjernes Bestyrelse: Per Alex Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-15 tilføjes Bestyrelse: Lasse Ulrik Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2019-03-15 fjernes Bestyrelse: Thorkild Guldager Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-09-23 tilføjes Direktion: Per Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-09-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 79.604.693,00 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Guldager Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Fondens formål er at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: Fonden Energi- og Miljødata (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand og næstformand, eller formand og to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller næstformand og tre yderligere medlemmer i forening. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-24)