Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2016-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 1. tv., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 1. tv., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel (direktør) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Legale ejere: Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: FC Engel ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Reelle ejere: Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-24)