Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-05-09 fjernes Navne: RISSKOV MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Staal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 fjernes Direktion: Eigil Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom, investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Vedtægter: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Staal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Direktion: Eigil Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Navne: RISSKOV MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)