Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Thorsager | 01.03.2011 | 28.03.2012 | adm. dir |
Carsten Stenulm | 24.11.2010 | 28.02.2011 | adm. dir |
Per Højgaard Hermansen | 01.02.2005 | 24.11.2010 | direktion |
John Ernfred Madsen | 01.02.2005 | 31.12.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Vestergaard Rasmussen | 19.03.2011 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Carsten Andersen | 19.03.2011 | 28.03.2012 | formand |
Flemming Johannsen | 19.03.2011 | 28.03.2012 | næstformand |
Hans Peder Hansen | 01.12.2010 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Hans Peder Hansen | 01.12.2010 | 01.12.2010 | personlig_suppleant |
Camilla Lund | 01.11.2010 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Søren Larsen | 05.12.2008 | 28.03.2012 | personlig_suppleant |
Hanne Pedersen | 05.12.2008 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Kirsten Majgaard Basse | 05.12.2008 | 31.10.2010 | bestyrelse |
Camilla Lund | 05.12.2008 | 31.10.2010 | personlig_suppleant |
Knud Erik Rasmussen | 04.08.2008 | 19.03.2011 | bestyrelse |
Jørgen Balle | 04.08.2008 | 19.03.2011 | bestyrelse |
Gert Lopdrup Pedersen | 27.05.2006 | 19.03.2011 | bestyrelse |
Per Enevoldsen | 01.05.2006 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Esben Hammer | 15.05.2004 | 19.03.2011 | bestyrelse |
Jørn Sørensen | 13.05.2000 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Preben Hansen | 07.10.1998 | 05.12.2008 | bestyrelse |
Ole Brunsbjerg | 16.05.1998 | 31.12.2002 | bestyrelse |
Rasmus Juhl Rasmussen | 10.12.1907 | 19.03.2011 | bestyrelse |
Anders Balle | 10.12.1907 | 27.05.2006 | bestyrelse |
Svend Erik Hansen | 10.12.1907 | 01.05.2005 | bestyrelse |
Jørn Bjørn de Place | 10.12.1907 | 15.05.2004 | bestyrelse |
Vagn Johan Fisker Christoffersen | 10.12.1907 | 13.05.2000 | bestyrelse |
Lars Stadsgaard-Haun | 10.12.1907 | 07.10.1998 | bestyrelse |
Hans Gadeberg | 10.12.1907 | 16.05.1998 | bestyrelse |
Tove Galmstrup Christensen | 10.12.1907 | 12.06.1995 | bestyrelse |
Jan Terpager Hviid | 10.12.1907 | 23.09.1994 | bestyrelse |
Christian Hansen | 10.12.1907 | 19.08.1992 | bestyrelse |
Leif Petersen | 10.12.1907 | 19.08.1992 | bestyrelse |