Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 40, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-19 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: Ulla Lyberth, Rene Holm (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Navne: Datoselskabet af 9. november 2016 ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Stiftere: Ulla Lyberth, Rene Holm (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-11-09 tilføjes Navne: Datoselskabet af 9. november 2016 ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-08 fjernes Navne: Byens Sandwich- og Salatbar ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-09 fjernes Direktion: Ulla Lyberth (direktør) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 40, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Direktion: Ulla Lyberth (direktør) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-05-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er detailsalg af fødevarer. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-19 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Legale ejere: Ulla Lyberth, Rene Holm (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Navne: Byens Sandwich- og Salatbar ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-05-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Stiftere: Ulla Lyberth, Rene Holm (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-05-19 tilføjes Vedtægter: 2016-05-19 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-14)