Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-14 tilføjes Bestyrelse: Anja Egelund Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-23 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Arup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-04-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Spange Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-04-22 fjernes Bestyrelse: Tue Bach Petersen (suppleant) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-04-23 tilføjes Vedtægter: 2023-04-23 (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-04-23 fjernes Direktion: Tine Mai Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden sammen med et medlem af direktionen. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-26 tilføjes Direktion: Tine Mai Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2021-06-26 tilføjes Vedtægter: 2021-06-26 (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2021-06-20 tilføjes Vedtægter: 2021-06-20 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-20 tilføjes Bestyrelse: Tue Bach Petersen (suppleant) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2021-06-20 fjernes Bestyrelse: Kennet Bomann West Harpsøe (næstformand) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-19 fjernes Bestyrelse: Sune Hedegaard Hede (suppleant) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-09-06 tilføjes Bestyrelse: Sune Hedegaard Hede (suppleant) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-09-06 fjernes Bestyrelse: Suzanne Darmer (formand) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-05 fjernes Bestyrelse: Sasse Jo Hem Flodgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-07 tilføjes Bestyrelse: Sasse Jo Hem Flodgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-04-07 fjernes Bestyrelse: Søren Thaulow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-11-13 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-09-12 tilføjes Hjemmeside: www.permatopia.dk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kasserer@permatopia.dk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 15, 4653 Karise (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-04-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Thaulow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-04-15 fjernes Bestyrelse: Jørn Koefoed Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-04-15 tilføjes Vedtægter: 2018-04-15 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Kennet Bomann West Harpsøe, Søren Thaulow, Knud Erik Henriksen, Inger Maaløe, Suzanne Darmer (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Reelle ejere: Kennet Bomann West Harpsøe, Søren Thaulow, Knud Erik Henriksen, Inger Maaløe, Suzanne Darmer (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jørn Koefoed Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-04-03 tilføjes Binavne: KP-Amba (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fremme medlemmernes fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og interesser gennem en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed. Selskabets hovedformål er at eje og/eller drive landbrug, forsyningsanlæg samt fælleshus for beboerne i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia. Der kan endvidere drives andre former for forsyning/virksomhed til fælles gavn, fx el-biler. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-03 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Navne: Karise Permatopia Amba (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2016-04-03 tilføjes Vedtægter: 2016-04-03 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-23)