Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frankerupvej 45, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Direktion: Lars Albrecht Kahr (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive rådgivningsvirksomhed (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Legale ejere: Lars Albrecht Kahr (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Navne: Albrecht Agro ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Albrecht Kahr (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Stiftere: Lars Albrecht Kahr (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Vedtægter: 2016-05-21 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-21)