Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Vitafam IVS. (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 40, 2200 København N (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-30 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-15 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Navne: VMB Holding IVS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes ObligatoriskEmail: vjm1101@gmail.com (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-30 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Stiftere: Vincent Morris Bach (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2017-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Vincent Morris Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: vjm1101@gmail.com (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Direktion: Vincent Morris Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: vjm1101@gmail.com (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 40, 2200 København N (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-30 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-15 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Navne: VMB Holding IVS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes ObligatoriskEmail: vjm1101@gmail.com (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-30 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Stiftere: Vincent Morris Bach (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-21 tilføjes Vedtægter: 2016-05-21 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2016-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-21)