Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom O’Brien | 01.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Peter Groth Bruun | 10.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alastair Graham Hunter | 10.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Clausen | 10.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pádraic Gearoid Ó Giolláin | 23.05.2018 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gerard Martin Purcell | 10.05.2016 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |