Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Svane | 20.05.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Krog Beldring | 20.05.2020 | 05.05.2022 | suppleant |
Daniel Krog Beldring | 08.11.2016 | 19.05.2020 | adm. dir |
Martin Svane | 12.05.2016 | 08.11.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Krog Beldring | 20.05.2020 | 05.05.2022 | suppleant |