Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Direktion: Annette Ingstrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet AC ApS, Dentalteamet 115 ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Jernbanegade Kolding I/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Annette Ingstrup Nielsen, Claus Ib Nielsen (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-29 tilføjes Direktion: Annette Ingstrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-29 fjernes Direktion: Jan Ole Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-29 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet AC ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-29 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Jan Ole Jørgensen ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Annette Ingstrup Nielsen, Claus Ib Nielsen (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-29 fjernes Reelle ejere: Jan Ole Jørgensen (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-22 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-12-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Direktion: Jan Ole Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Jan Ole Jørgensen ApS, Dentalteamet 115 ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Jernbanegade Kolding I/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Reelle ejere: Jan Ole Jørgensen (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-26)