Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MXLL 2 ApS. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-09-30 tilføjes Legale ejere: Sigurd Kjeldgaard Holding ApS, THE INOUE BROTHERS ApS, Shinya ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: THE INOUE BROTHERS ApS, Sigurd Kjeldgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Lytje (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Christian Lytje (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Legale ejere: Sigurd Kjeldgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-03-19 fjernes Legale ejere: Jonas Hartz (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: Jonas Hartz (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Hans August Lund, Christian Lytje (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-05-14 fjernes Reelle ejere: Hans August Lund (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-05-13 fjernes Reelle ejere: Christian Lytje (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Christian Lytje (direktør) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 fjernes Direktion: Jonas Maltha (direktør) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Jonas Maltha (direktør) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Christian Lytje (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: THE INOUE BROTHERS ApS, COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hans August Lund, Thomas Rudbeck, Christian Lytje (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Hans August Lund, Thomas Rudbeck (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Binavne: restaurant Jah ApS, Jah Izakaya ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-07 tilføjes Vedtægter: 2016-11-07 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 1. tv., 1620 København V (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Christian Lytje (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration, diskotek, bar og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: MXLL ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Stiftere: COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-20)