Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TJ SQUARED ApS. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nav Scandinavia ApS. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2023-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tybovej 2, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybovej 2, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2022-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-08 fjernes Legale ejere: Thomas Møller Halot-Jespersen, Torben Kragh Jørgensen (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-05-09 tilføjes Direktion: Thomas Møller Halot-Jespersen (direktør) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter samt at foretage investering og finansiering (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Møller Halot-Jespersen, Torben Kragh Jørgensen, ONE WORLD ApS, DRAGON, HJØRRING ApS (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2016-05-09 tilføjes Navne: TJ Squared Holding ApS (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Møller Halot-Jespersen, Torben Kragh Jørgensen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Stiftere: ONE WORLD ApS, DRAGON, HJØRRING ApS (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-19)