Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk e-Logistik - Dalby ApS. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK E-LOGISTIK ApS. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 tilføjes Navne: RMY 052016 APS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-29 fjernes Navne: RMY 052016 IVS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærdebuen 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindehaven 22, 2500 Valby (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-08-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Rasmus Høyrup-Myhre (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Høyrup-Myhre (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindehaven 22, 2500 Valby (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Rasmus Høyrup-Myhre (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-18 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: RMY 052016 IVS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Stiftere: Rasmus Høyrup-Myhre (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-19)