Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-04 Statstidende Dekret
Den 2023-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-29 fjernes Bestyrelse: Michael Hedegaard Lyng (formand) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-29 fjernes Direktion: Mads Rønne Rosén (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-29 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Maibom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Nicolai Christen Dyhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-02-06 tilføjes Legale ejere: Jane Kønig Topco ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: Jane Kønig Holding A/S (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-07-22 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Christen Dyhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-07-22 fjernes Bestyrelse: Jane Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Direktion: Mads Rønne Rosén (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-07-22 fjernes Direktion: Jane Kønig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Legale ejere: Jane Kønig Holding A/S, Lyng Invest Holding ApS, HAMMERS A/S (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-07-21 fjernes Legale ejere: Jane Kønig Holding A/S (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Reelle ejere: Michael Hedegaard Lyng (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 fjernes Reelle ejere: Jane Kønig, Jeff Kønig (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Vedtægter: 2022-07-22 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-15 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-07-15 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-12-19 fjernes Bestyrelse: Jeff Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-11 tilføjes Bestyrelse: Jeff Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-11 fjernes Bestyrelse: Tue Byskov Bøtkjær (formand) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Tyge Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Jeff Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bijouteri og lignende varer (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-16 tilføjes Bestyrelse: Tue Byskov Bøtkjær (formand) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-05-16 fjernes Bestyrelse: Christian Isak Charles Dahlager (formand) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-07 fjernes Direktion: Tina Dybkjær (direktør) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Direktion: Tina Dybkjær (direktør) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2017-02-07 tilføjes Vedtægter: 2017-02-07 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2017-02-07 fjernes Bestyrelse: Tina Dybkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-01-31 tilføjes Bestyrelse: Tina Dybkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Legale ejere: Grillbar ApS, Jane Kønig Holding A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-30 fjernes Legale ejere: Jane Kønig, Jeff Kønig, Grillbar ApS (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Reelle ejere: Jane Kønig, Jeff Kønig (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 54, 1123 København K (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Bestyrelse: Christian Isak Charles Dahlager (formand) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Jane Kønig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2016-05-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med design, produktion og salg af smykker og andre aktiviteter indenfor handel, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bijouteri og lignende varer (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: Jane Kønig A/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2016-05-13 tilføjes Stiftere: Jeff Kønig, Jane Kønig (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren. (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Jane Kønig, Jeff Kønig (offentliggjort 2017-01-30)