Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sara Green Brodersen | 13.05.2016 | 23.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Witte Kjær Jensen | 04.04.2018 | 23.10.2020 | formand |
Ulrich Wulff Norden Venge | 04.04.2018 | 14.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Fabricius | 04.04.2018 | 14.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Egholm Braad | 04.04.2018 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Søndergaard | 14.03.2017 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sara Green Brodersen | 13.05.2016 | 23.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Egholm Braad | 13.05.2016 | 03.04.2018 | formand |