Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: RamZat ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gormsvej 3, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Direktion: Morten Kirk Guldager (direktør) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-18 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@ramzat.dk (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan, Thomas Gunnar Degn Nielsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Navne: GMT Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes ObligatoriskEmail: thomas@ramzat.dk (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Reelle ejere: Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan, Thomas Gunnar Degn Nielsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Stiftere: Thomas Gunnar Degn Nielsen, Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gormsvej 3, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Morten Kirk Guldager (direktør) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt anden beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-18 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@ramzat.dk (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Legale ejere: Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan, Thomas Gunnar Degn Nielsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: GMT Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes ObligatoriskEmail: thomas@ramzat.dk (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan, Thomas Gunnar Degn Nielsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Stiftere: Thomas Gunnar Degn Nielsen, Morten Kirk Guldager, Ganeshwar Ramanandan (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-22)