Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Piece of Denmark ApS. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Direktion: Dorte Kjettrup (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-04 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Legale ejere: DK INVESTMENT APS, SHO Invest ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Navne: Piece of Denmark ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Reelle ejere: Dorte Kjettrup, Susanne Holmvang (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Stiftere: SHO Invest ApS, DK INVESTMENT APS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Jensens Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2016-05-04 tilføjes Direktion: Dorte Kjettrup (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er design, produktion og salg af brugskunst og designartikler samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-04 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Legale ejere: Piece of Denmark ApS, DK INVESTMENT APS, SHO Invest ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-04 fjernes Legale ejere: Piece of Denmark ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-04 tilføjes Navne: Piece of Denmark ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Reelle ejere: Dorte Kjettrup, Susanne Holmvang (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Stiftere: SHO Invest ApS, DK INVESTMENT APS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Vedtægter: 2016-05-04 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)