Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilstrup Vestertoft 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Direktion: Jacob Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: jcn@e3spedition.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Navne: JCN Holding ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes ObligatoriskEmail: jcn@bullwall.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Reelle ejere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Stiftere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jcn@e3spedition.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: jcn@bullwall.dk (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilstrup Vestertoft 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Direktion: Jacob Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Holding selskab for passive investeringsaktiviteter (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jcn@bullwall.dk (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Legale ejere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Navne: JCN Holding ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes ObligatoriskEmail: jcn@bullwall.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Stiftere: Jacob Christian Nielsen (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: KILO VC3 ApS. (offentliggjort 2016-11-04)