Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 36, 2300 København S (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 18, 3. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: me@kenziwealth.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: pernille@feedsfloor.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2016-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FeedsFloor ApS. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FeedsFloor ApS. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-05-05 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri (direktør) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-28 fjernes Direktion: Pernille Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-28 fjernes Legale ejere: Pernille Andersen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Pernille Andersen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-21 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-01-28 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 18, 3. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2016-05-12 tilføjes Direktion: Pernille Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2016-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: pernille@feedsfloor.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: Pernille Andersen, Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri, Kareem Galal (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-05-12 tilføjes Navne: FeedsFloor Holding ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Reelle ejere: Pernille Andersen, Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri, Kareem Galal (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Stiftere: Pernille Andersen, Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri, Kareem Galal (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)