Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-19 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albertinelund 1, 8585 Glesborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Albertinelund 1, 8585 Glesborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albertinelund 1, 8585 Glesborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 tilføjes Bestyrelse: Mona Malthe-Bruun (formand) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 fjernes Bestyrelse: Erling Abildgaard (formand) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 tilføjes Direktion: Jon Erik Malthe-Bruun (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 fjernes Direktion: Morten Thye (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 tilføjes Legale ejere: MB MASKINHOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 fjernes Legale ejere: ERLING ABILDGAARD HOLDING ApS, MORTEN THYE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-11 fjernes Legale ejere: MB MASKINHOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 tilføjes Reelle ejere: Marianne Malthe-Bruun, Daniel Malthe-Bruun, Jon Erik Malthe-Bruun (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-01-12 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2017-01-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-12 tilføjes Vedtægter: 2017-01-12 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-05-05 tilføjes Bestyrelse: Erling Abildgaard (formand) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Direktion: Morten Thye (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og alt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-05 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Legale ejere: MB MASKINHOLDING ApS, ERLING ABILDGAARD HOLDING ApS, MORTEN THYE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Navne: Vestergade 74 og Vester Allé 22 ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Stiftere: MORTEN THYE HOLDING ApS, MB MASKINHOLDING ApS, ERLING ABILDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Vedtægter: 2016-05-05 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-17)