Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Starklint & Starklint ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Starklint & Starklint ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 tilføjes Legale ejere: Starklint & Starklint ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Tobias Starklint (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Tobias Starklint (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Tobias Starklint (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdssvinget 24, 4572 Nørre Asmindrup (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Direktion: Tobias Starklint (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive reklame- og konsulentvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-12 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: Tobias Starklint, Mathias Starklint (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-12 tilføjes Navne: Starklint & Starklint ApS (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Reelle ejere: Tobias Starklint, Mathias Starklint (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Stiftere: Tobias Starklint, Mathias Starklint (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-15)