Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Juel Nielsen | 01.10.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johny Nielsen | 25.06.1974 | 30.09.1997 | direktør |
Elsi Muff | 25.06.1974 | 11.12.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Brorsen Olesen | 25.06.1974 | 11.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Toftgård Pedersen | 25.06.1974 | 11.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Edvard Lygum Pedersen | 25.06.1974 | 11.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Johny Nielsen | 25.06.1974 | 11.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Elsi Muff | 25.06.1974 | 11.12.1990 | bestyrelsesmedlem |