Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 33, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangemandsvej 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bcm-byg.dk (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-12 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-08-11 tilføjes Vedtægter: 2017-08-11 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: IDEhus Holding ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: Raivydas Samuolis (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangemandsvej 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2016-05-02 tilføjes Direktion: Raivydas Samuolis (direktør) (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførsel af byggeprojekter samt køb, salg og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-02 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Legale ejere: Raivydas Samuolis (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Navne: IdeHus ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Reelle ejere: Raivydas Samuolis (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-05-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-05-02 tilføjes Stiftere: Raivydas Samuolis (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-13)