Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2016-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Altan Construction ApS. (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2020-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XtraHunt ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Kenneth Myssing (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sylvestervej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-04 tilføjes Direktion: Kenneth Myssing (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-04 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@villaaltan.dk (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Legale ejere: Kenneth Myssing (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-05-04 tilføjes Navne: KM75 Holding ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Myssing (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Stiftere: Kenneth Myssing (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-05-04 tilføjes Vedtægter: 2016-05-04 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)