Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggasvej 7, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Vind Lykkegaard (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggasvej 7, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Lars Krüger Lykkegaard (direktør) (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel af garn m.v. samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: Anders Vind Lykkegaard, LARS LYKKEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: Strikkegarn ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Krüger Lykkegaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Stiftere: LARS LYKKEGAARD HOLDING ApS, Anders Vind Lykkegaard (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-13)