Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SiteTech ApS. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: eCommerce IVS. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIN Egenkontrol IVS. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: Lasse Vanman Planitzer (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Reelle ejere: Lasse Vanman Planitzer (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 15, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Direktion: Lasse Vanman Planitzer (direktør) (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og herigennem at fungere som holdingvirksomhed samt anden dermed beslægtet investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: Planitzer Holding ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Stiftere: Lasse Vanman Planitzer (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-13)