Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Citatplakat ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2016-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: The Catchy Phrase IVS. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Homeish.dk ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2019-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bohobeach.shop ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kommandantvej 18 ApS. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Citatplakat ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Direktion: Kasper Laursen (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-12 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Legale ejere: Kasper Laursen, Oliver Christopher Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Navne: Citatplakat Holding ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Reelle ejere: Kasper Laursen, Oliver Christopher Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Stiftere: Oliver Christopher Hansen, Kasper Laursen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Direktion: Kasper Laursen (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt øvrig passiv investering. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-12 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: Kasper Laursen, Oliver Christopher Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Navne: Citatplakat Holding ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Reelle ejere: Kasper Laursen, Oliver Christopher Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Stiftere: Oliver Christopher Hansen, Kasper Laursen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)