Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Formål | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Worsaaesgade 16, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Aagade 9, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aagade 9, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 30, 1. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Hjemmeside: www.vokato.dk (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-07 fjernes Hjemmeside: www.Vokato.dk (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 30, 1. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og administrere adgangsbilletter til fester igennem en applikation. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: Vokato ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: Vokato IVS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Mads Jansen Holding ApS, Marianne Hartlev (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Mads Jansen Holding ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Mads Gregersen Holding ApS (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-04-11 fjernes Reelle ejere: Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: Skoletip ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Bjerggade 14, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Hjemmeside: www.Vokato.dk (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-03-13 fjernes Hjemmeside: Vokato.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Lasse Risum Søgaard (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Sogaard Holding IVS, Jan Risum-Hansen (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-01 fjernes Reelle ejere: Lasse Risum Søgaard (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-11-10 tilføjes Reelle ejere: Lasse Risum Søgaard, Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Bjerggade 14, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 48, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-13 tilføjes Direktion: Lasse Risum Søgaard (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 48, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 17, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: Jan Risum-Hansen, Skoletip ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-08-21 fjernes Legale ejere: Jan Risum-Hansen (offentliggjort 2016-08-28)
Den 2016-07-21 tilføjes Direktion: Mads Hartlev Jansen (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-21 fjernes Direktion: Marianne Hartlev (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-20 fjernes Legale ejere: Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-06-27 fjernes Legale ejere: Marcus Andrup Kristensen (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Sogaard Holding IVS, Mads Jansen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-06-23 fjernes Legale ejere: Lasse Risum Søgaard (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Marcus Andrup Kristensen (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-09 fjernes Legale ejere: Marcus Andrup Kristensen (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-04 tilføjes Legale ejere: Marcus Andrup Kristensen, Lasse Risum Søgaard, Mads Hartlev Jansen, Jan Risum-Hansen (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-03 fjernes Legale ejere: Lasse Risum Søgaard, Mads Hartlev Jansen, Marcus Andrup Kristensen (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-05-20 tilføjes Legale ejere: Marcus Andrup Kristensen (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-05-19 tilføjes Legale ejere: Lasse Risum Søgaard, Mads Hartlev Jansen (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 17, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-05-12 tilføjes Direktion: Marianne Hartlev (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-05-12 tilføjes Formål: Vokato IVS's formål er at sælge og administrere adgangs billetter til fester, igennem en applikation. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-12 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-12 tilføjes Hjemmeside: Vokato.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-05-12 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@vokato.dk (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Navne: Vokato IVS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Stiftere: Marianne Hartlev (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-12)