Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Binavne: Danish Cardboard Tech ApS, Danish Care Tech ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Direktion: Morten Keil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Legale ejere: Keil Holding IVS, Snejstrup Holding IVS, INNO Holding IVS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-13 fjernes Legale ejere: Tindbaek Holding IVS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-24 fjernes Navne: Dancatech ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Reelle ejere: Morten Keil Nielsen, Kasper Thastrup Tindbæk, Mathias Søe Snejstrup, Mads Reinholdt Pedersen (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Stiftere: Morten Keil Nielsen, Mathias Søe Snejstrup, Kasper Thastrup Tindbæk, INNO Holding IVS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Binavne: Danish Care Tech ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-05-19 tilføjes Navne: Dancatech ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-05-18 fjernes Navne: Danish Care Tech ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-19 tilføjes Vedtægter: 2017-05-19 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-03-13 tilføjes Binavne: Danish Cardboard Tech ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-03-12 fjernes Binavne: Papkrykken ApS, Pap Tech ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: Danish Care Tech ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-12 fjernes Navne: Danish Cardboard Tech ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-09-08 tilføjes Binavne: Papkrykken ApS, Pap Tech ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-09-07 fjernes Binavne: Papkrykken IVS, Pap Tech IVS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at lave innovative produkter i bæredygtigt materialer, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-09-08 tilføjes Navne: Danish Cardboard Tech ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-09-07 fjernes Navne: Danish Cardboard Tech IVS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-09-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-13 tilføjes Legale ejere: Tindbaek Holding IVS, Keil Holding IVS, Snejstrup Holding IVS, INNO Holding IVS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2016-06-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Keil Nielsen, Kasper Thastrup Tindbæk, Mathias Søe Snejstrup, Mads Reinholdt Pedersen (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Binavne: Papkrykken IVS, Pap Tech IVS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Morten Keil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at lave innovative produkter i bæredygtigt materiale. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 20,00 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Navne: Danish Cardboard Tech IVS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Stiftere: Morten Keil Nielsen, Mathias Søe Snejstrup, Kasper Thastrup Tindbæk, INNO Holding IVS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)