Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2016-07-20 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK PORTSERVICE ØSTJYLLAND ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK PORTSERVICE ØSTJYLLAND ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2021-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Galten ApS. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2023-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 9, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Navne: JC Montage Holding ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-29 fjernes Navne: JC Montage Holding IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 11, 8464 Galten (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Direktion: Jan Christian Balslev (direktør) (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Legale ejere: Jan Christian Balslev (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: JC Montage Holding IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Reelle ejere: Jan Christian Balslev (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2016-05-11 tilføjes Stiftere: Jan Christian Balslev (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-12)